DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 23 dicembre 2003, n. 17321
Proroga degli incarichi dirigenziali della Direzione generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa in attuazione della deliberazione di Giunta 2554/03
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis) determina:
per quanto esposto in premessa:
1) di prorogare, in aderenza alla deliberazione della Giunta
regionale n. 2554 del 9 dicembre 2003, fino alla data del 31/3/2004 i
seguenti incarichi di livello dirigenziale:
Incarichi di posizione dirigenziale di Struttura Servizio
Denominazione Servizio: Affari giuridici e generali
Cognome e nome: Govoni Cristina
Durata dell'incarico: dall'1/1/2004 al 31/3/2004
Denominazione Servizio: Programmazione operativa e gestione
finanziaria
Cognome e nome: Sassi Giuseppe
Durata dell'incarico: dall'1/1/2004 al 31/3/2004
Denominazione Servizio: Comunicazione, Educazione ambientale, Agenda
21 locale
Cognome e nome: Tamburini Paolo
Durata dell'incarico: dall'1/1/2004 al 31/3/2004
Denominazione Servizio: Tutela e risanamento risorsa acqua
Cognome e nome: Bortone Giuseppe
Durata dell'incarico: dall'1/1/2004 al 31/3/2004
Denominazione Servizio: Rifiuti e bonifica siti
Cognome e nome: Cinelli Diego
Durata dell'incarico: dall'1/1/2004 al 31/3/2004
Denominazione Servizio: Valutazione impatto e Promozione
sostenibilita' ambientale
Cognome e nome: Di Stefano Alessandro
Durata dell'incarico: dall'1/1/2004 al 31/3/2004
Denominazione Servizio: Risanamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico
Cognome e nome: Garagnani Sergio
Durata dell'incarico: dall'1/1/2004 al 31/3/2004
Denominazione Servizio: Parchi e Risorse forestali
Cognome e nome: Valbonesi Enzo
Durata dell'incarico: dall'1/1/2004 al 31/3/2004
Denominazione Servizio: Pianificazione di bacino e della costa
Cognome e nome: Ruggeri Vinicio
Durata dell'incarico: dall'1/1/2004 al 31/3/2004
Denominazione Servizio: Difesa del suolo e bonifica
Cognome e nome: Carboni Enrico
Durata dell'incarico: dall'1/1/2004 al 31/3/2004
Denominazione Servizio: Geologico, sismico e dei suoli
Cognome e nome: Pignone Raffaele
Durata dell'incarico: dall'1/1/2004 al 31/3/2004
Denominazione Servizio: Protezione civile
Cognome e nome: Egidi Demetrio
Durata dell'incarico: dall'1/1/2004 al 31/3/2004
Denominazione Servizio: Servizio Tecnico Bacino Trebbia e Nure
Cognome e nome: Giuffredi Fabrizio
Durata dell'incarico: dall'1/1/2004 al 31/3/2004
Denominazione Servizio: Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma
Cognome e nome: Larini Gianfranco
Durata dell'incarico: dall'1/1/2004 al 31/3/2004
Denominazione Servizio: Servizio Tecnico Bacini Enza e Sinistra
Secchia
Cognome e nome: Basenghi Raffaella
Durata dell'incarico: dall'1/1/2004 al 31/3/2004
Denominazione Servizio: Servizio Tecnico Bacini Panaro e Destra
Secchia
Cognome e nome: Federico Pasquale
Durata dell'incarico: dall'1/1/2004 al 31/3/2004
Denominazione Servizio: Servizio Tecnico Bacino Po di Volano
Cognome e nome: Peretti Andrea
Durata dell'incarico: dall'1/1/2004 al 31/3/2004
Denominazione Servizio: Servizio Tecnico Bacino Reno
Cognome e nome: Simoni Giuseppe
Durata dell'incarico: dall'1/1/2004 al 31/3/2004
Denominazione Servizio: Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli
Cognome e nome: Gullotta Giorgio
Durata dell'incarico: dall'1/1/2004 al 31/3/2004
Denominazione Servizio: Servizio Tecnico Bacini Conca e Marecchia
Cognome e nome: Vannoni Mauro
Durata dell'incarico: dall'1/1/2004 al 31/3/2004
Incarichi di posizione dirigenziale "Professional"
Denominazione posizione dirigenziale professional: Pianificazione
della gestione sostenibile della risorsa idrica
Cognome e nome: Draghetti Tiziano
Durata dell'incarico: dall'1/1/2004 al 31/3/2004
Denominazione posizione dirigenziale professional: Programmi di
monitoraggio e coordinamento dei flussi di informazione
Cognome e nome: Fontana Dino
Durata dell'incarico: dall'1/1/2004 al 31/3/2004
Denominazione posizione dirigenziale professional: Inquinamento
atmosferico
Cognome e nome: Pagotto Piero
Durata dell'incarico: dall'1/1/2004 al 31/3/2004
Denominazione posizione dirigenziale professional: Inquinamento
elettromagnetico e luminoso, rischi di incidenti rilevanti e
collaborazione con il Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua
Cognome e nome: Piazza Francesca
Durata dell'incarico: dall'1/1/2004 al 31/3/2004
Denominazione posizione dirigenziale professional: Studi e ricerche
in materia di patrimonio boschivo
Cognome e nome: Baratozzi Lamberto
Durata dell'incarico: dall'1/1/2004 al 31/3/2004
Denominazione posizione dirigenziale professional: Rilevamento, banca
dati dei suoli
Cognome e nome: Guermandi Marina
Durata dell'incarico: dall'1/1/2004 al 31/3/2004
Denominazione posizione dirigenziale professional: Valutazione del
rischio sismico e Programma prevenzione
Cognome e nome: Manieri Giovanni
Durata dell'incarico: dall'1/1/2004 al 31/3/2004
Denominazione posizione dirigenziale professional: Divulgazione e
gestione della Banca dati geologica
Cognome e nome: Angelelli Angela
Durata dell'incarico: dall'1/1/2004 al 31/3/2004
Denominazione posizione dirigenziale professional: Previsione e
prevenzione rischi, promozione e coordinamento del volontariato
Cognome e nome: Vannini Stefano
Durata dell'incarico: dall'1/1/2004 al 31/3/2004
Denominazione posizione dirigenziale professional: Responsabile
Attivita' Tecniche di difesa del suolo
Cognome e nome: Gallini Enrico
Durata dell'incarico: dall'1/1/2004 al 31/3/2004
Denominazione posizione dirigenziale professional: Assetto idraulico,
idrogeologico, consolidamento abitati e sismica
Cognome e nome: Malaguti Claudio
Durata dell'incarico: dall'1/1/2004 al 31/3/2004
Denominazione posizione dirigenziale professional: Assetto
idrogeologico
Cognome e nome: Sartini Gaetano
Durata dell'incarico: dall'1/1/2004 al 31/3/2004
Denominazione posizione dirigenziale professional: Sistema
idraulico-idrico fluviale e sotterraneo
Cognome e nome: Rubbianesi Ubaldo
Durata dell'incarico: dall'1/1/2004 al 31/3/2004
Denominazione posizione dirigenziale professional: Opere idrauliche e
idrogeologiche (gestione, progettazione e controllo)
Cognome e nome: Monti Alberto
Durata dell'incarico: dall'1/1/2004 al 31/3/2004
Denominazione posizione dirigenziale professional: Sistema idrico
superficiale e sotterraneo. Prevenzione rischio sismico. Gestione e
controllo invasi
Cognome e nome: Bagni Giuseppe
Durata dell'incarico: dall'1/1/2004 al 31/3/2004
Denominazione posizione dirigenziale professional: Area risorse
idriche
Cognome e nome: Frassinetti Gianni
Durata dell'incarico: dall'1/1/2004 al 31/3/2004
Denominazione posizione dirigenziale professional: Area interventi
sul territorio opere idrauliche
Cognome e nome: Proni Gianfranco
Durata dell'incarico: dall'1/1/2004 al 31/3/2004
Denominazione posizione dirigenziale professional: Area risorse
idriche
Cognome e nome: Rosciglione Leonardo
Durata dell'incarico: dall'1/1/2004 al 31/3/2004
Denominazione posizione dirigenziale professional: Area
amministrativa ed organizzativa. Gestione demanio idrico
Cognome e nome: Benini Amedea
Durata dell'incarico: dall'1/1/2004 al 31/3/2004
Denominazione posizione dirigenziale professional: Area difesa del
suolo
Cognome e nome: Ragazzini Renzo
Durata dell'incarico: dall'1/1/2004 al 31/3/2004
Denominazione posizione dirigenziale professional: Area interventi
sul territorio e forestazione
Cognome e nome: Montevecchi Ivan
Durata dell'incarico: dall'1/1/2004 al 31/3/2004
Denominazione posizione dirigenziale professional: Area difesa della
costa e risorse idriche
Cognome e nome: Miccoli Claudio
Durata dell'incarico: dall'1/1/2004 al 31/3/2004
Denominazione posizione dirigenziale professional: Gestione del
demanio idrico
Cognome e nome: Boattini Laura
Durata dell'incarico: dall'1/1/2004 al 31/3/2004
Denominazione posizione dirigenziale professional: Programmazione
operativa e monitoraggio interventi
Cognome e nome: Bonotto Piermario
Durata dell'incarico: dall'1/1/2004 al 31/3/2004
2) di dare atto, che i dirigenti di cui al presente provvedimento
svolgeranno i compiti risultanti dalla definizione delle competenze
proprie della posizione ricoperta, con i poteri necessari per
l'espletamento delle funzioni connesse all'incarico conferito,
avvalendosi delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie
necessarie e rispondendo al dirigente sovraordinato;
3) di dare atto che il trattamento economico e' quello previsto dai
CCNL Area dirigenziale e dai relativi contratti collettivi
integrativi nonche' dai contratti individuali;
4) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento
relativamente alla proroga degli incarichi in argomento sono da
imputare ai Capitoli di spesa n. 04080 "Stipendi, retribuzioni e
altri assegni fissi al personale. Spese obbligatorie" e n. 04077
"Oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali su stipendi,
retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. Spese obbligatorie"
del Bilancio per l'esercizio finanziario 2004 e seguenti che saranno
dotati della necessaria disponibilita';
5) di dare atto inoltre che il Responsabile del Servizio competente
in materia di trattamento economico del personale provvedera' con
proprio atto formale alla liquidazione di quanto dovuto sulla base
dei conteggi elaborati mensilmente;
6) di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
IL DIRETTORE GENERALE
Leopolda Boschetti